Herr Erhard Böhm
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Erhard Böhm |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Erhard Böhm |
Partei: | GRÜNE |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion Samtgemeinde | stv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2016 | |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN-DIE LINKE-Gruppe Samtgemeinde | Ratsherr | 01.11.2016 | 29.01.2018 |
GRÜNE-Fraktion Samtgemeinde | stv. Fraktionsvorsitzender | 01.01.2011 | 31.10.2016 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Samtgemeinderat | Ratsherr | 01.01.2011 | 31.10.2016 |
Samtgemeinderat | Ratsherr | 01.11.2016 | |
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Friedhöfe Samtgemeinde | Ratsherr | 01.11.2016 | 31.10.2021 |
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Friedhöfe Samtgemeinde | Ratsherr (Grundmandat) | 01.01.2011 | 31.10.2016 |
Ausschuss für Feuerschutz Samtgemeinde | Ratsherr | 01.11.2016 | |
Ausschuss für Feuerschutz Samtgemeinde | Ratsherr (Grundmandat) | 01.01.2011 | 31.10.2016 |
Ausschuss für Finanzen Samtgemeinde | Ratsherr | 01.11.2016 | 26.02.2020 |
Ausschuss für Finanzen Samtgemeinde | Ratsherr | 27.02.2020 | |
Ausschuss für Finanzen Samtgemeinde | Ratsherr (Grundmandat) | 01.01.2011 | 31.10.2016 |
Ausschuss für Schule, Kinder und Soziales Samtgemeinde | Ratsherr | 27.02.2020 | 31.10.2021 |
Ausschuss für Zukunftsfragen, Entwicklung, Tourismus und Demographie Samtgemeinde | Ratsherr | 27.02.2020 | 31.10.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Samtgemeindeausschuss | Herr John Hix (Ausgeschieden) | Ratsherr | 01.01.2011 | 31.10.2016 |
Samtgemeindeausschuss | Herr Torsten Maiwald (Niederlegung Funktion) | Ratsherr | 12.12.2017 | 29.01.2018 |
Samtgemeindeausschuss | Herr Torsten Maiwald (Niederlegung Funktion) | Ratsherr | 30.01.2018 | 26.02.2020 |
Samtgemeindeausschuss | Herr Gerd Starke | Ratsherr | 27.02.2020 | 31.10.2021 |
Samtgemeindeausschuss | Herr Andreas Fischer | Ratsherr | 01.11.2021 |